Eutelsat Networks лишилась генерального директора
23 окт 2017 12:40 #62553
от ICT
ICT создал тему: Eutelsat Networks лишилась генерального директора
Совет директоров Eutelsat Networks, российской "дочки" французского оператора спутниковой связи Eutelsat S. A., решил не продлевать контракт с генеральным директором компании Кириллом Янченко. На его место пока не назначили нового руководителя, но временно обязанности главы компании будет исполнять региональный вице-президент Eutelsat в России Николай Орлов, сообщает
ComNews
. Кирилл Янченко, возглавивший Eutelsat Networks в 2014 году, планирует продолжить карьеру в телекоме, и в настоящее время он рассматривает ряд предложений. Eutelsat Networks была создана в 2014 году для продвижения услуг Eutelsat на российском рынке. Спустя несколько месяцев российское подразделение возглавил бывший директор департамента агентских продаж и взаимодействия с операторами связи компании Orange Business Services Кирилл Янченко. Все эти годы Eutelsat Networks активно занималась продвижением услуг спутникового интернета в Ка-диапазоне на российском рынке. А в 2016 г. в партнерстве с "Национальной спутниковой компанией" запустила в коммерческую эксплуатацию услугу двустороннего спутникового интернет-доступа. На февраль 2017 г. ее абонентская база насчитывала 200 человек.
Ссылка на источник
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
Похожие статьи
Тема | Релевантность | Дата |
---|---|---|
«Триколор ТВ» совместно с Eutelsat Networks предложил безлимитный спутниковый интернет | 13.31 | Четверг, 27 апреля 2017 |
Телеканал СТС лишился генерального директора | 11.96 | Вторник, 22 марта 2016 |
iPhone SE не впечатлил генерального директора LG | 11.96 | Пятница, 25 марта 2016 |
"ВымпелКом" сменит генерального директора | 11.96 | Вторник, 28 ноября 2017 |
Телеканал «Еда» ищет генерального директора | 11.96 | Четверг, 22 августа 2019 |
3М назначила нового генерального директора в России | 11.83 | Четверг, 18 июня 2015 |
IBM назначила нового генерального директора в России | 11.83 | Четверг, 02 июля 2015 |
Александр Широких назначен и.о. генерального директора НАТ | 11.83 | Вторник, 16 февраля 2016 |
Игорь Мишин покидает поста генерального директора ТНТ | 11.7 | Среда, 01 июня 2016 |
Оператор Yota назначил нового генерального директора | 11.7 | Пятница, 18 ноября 2016 |