Ксензов стал заместителем гендиректора НМГ и членом правления АКТР
27 янв 2016 14:41 #32186
от ICT
ICT создал тему: Ксензов стал заместителем гендиректора НМГ и членом правления АКТР
Бывший заместитель главы Роскомнадзора Максим Ксензов стал заместителем генерального директора холдинга "Национальная Медиа Группа" (НМГ), а также вошел в состав правления Ассоциации кабельного телевидения России (АКТР), сообщает интернет-издание
ComNews
. В должности замглавы НМГ Максима Ксензова представил советник компании и вице-президент АКТР Михаил Ницберг на общем собрании членов ассоциации, которое состоялось в первый день форума CSTB-2016. Ницберг попросил членов ассоциации принять Ксензова в состав ее правления. "Мы польщены. Это хорошее предложение. Я думаю, что с появлением в АКТР Максима Ксензова мы усилим наши переговорные позиции", - прокомментировал президент АКТР Юрий Припачкин.
Напомним, Ксензов покинул должность заместителя руководителя Роскомнадзора
на прошлой неделе. Причины его ухода неизвестны. Помимо Ксензова, в новый состав правления АКТР вошли президент корпорации "Телевик" Александр Брум, генеральный директор спутникового оператора "НТВ-Плюс" Михаил Демин, генеральный директор телекомпании "Стрим" Константин Захаров, президент "Ростелекома" Сергей Калугин, генеральный директор компании "Контур М" Игорь Колпаков, бывший глава ТТК Артем Кудрявцев. Вместе с тем, Юрий Припачкин сообщил, что вместо Артема Кудрявцева в правление АКТР может войти новый глава ТТК Роман Кравцов - сейчас этот вопрос решается. О том, что Кудрявцев ушел с поста президента ТТК и на этот пост назначен бывший топ-менеджер "Ростелекома" Кравцов,
стало известно накануне
. Также членами нового правления АКТР стали Алексей Куколевский (с 2011 по 2013 годы был главой "НТВ-Плюс"), генеральный директор "Орион Экспресс" Кирилл Махновский, президент "Акадо" Сергей Назаров, генеральный директор "Мидэкспо" Ирина Недумова, генеральный директор "ЭР-Телеком" Андрей Семериков, исполнительный директор Евразийской ассоциации кабельного телевидения Михаил Силин, заместитель генерального директора ФГУП РТРС Виталий Стыцько, генеральный директор компании "В-Люкс" Алексей Шишов, генеральный директор UfaNet Искандер Бахтияров, президент ассоциации "Ростелесеть" Олег Грищенко, генеральный директор "Галс ТВ" Елена Миронова, советник НМГ Михаил Ницберг, генеральный директор телекомпании "Первый ТВЧ" Николай Орлов и председатель совета ассоциации "Облтелесеть" Наталья Суконкина.
Ссылка на источник
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
Похожие статьи
Тема | Релевантность | Дата |
---|---|---|
Максим Ксензов стал заместителем гендиректора НМГ и членом правления АКТР | 50.61 | Среда, 27 января 2016 |
Максим Ксензов вошел в состав правления НАТ | 16.74 | Четверг, 03 марта 2016 |
Состоялось заседание правления АКТР | 16.17 | Пятница, 30 января 2015 |
Заместителем гендиректора CTI назначен Евгений Зенин | 14 | Четверг, 22 сентября 2016 |
Сергей Платонов назначен заместителем гендиректора по стратегии «Рэйдикс» | 13.7 | Среда, 01 марта 2017 |
Дмитрий Уфаев назначен заместителем гендиректора «Газпром-медиа» | 13.7 | Среда, 10 марта 2021 |
Гульнара Хасьянова назначена первым заместителем гендиректора «НИИМЭ и Микрон» | 13.55 | Вторник, 26 января 2016 |
КАМАЗ стал членом Некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» | 13.32 | Среда, 23 декабря 2015 |
Дмитрий Синицын назначен заместителем гендиректора по технологическому развитию и эксплуатации «Акадо Телеком» | 13.27 | Четверг, 04 июля 2019 |
Джон Сюань стал новым председателем правления компании D-Link | 12.16 | Пятница, 15 апреля 2016 |